25
Аноним
Математика
13 ноября 23:51

Выполните умножение а)56*24 б) 37*85. в) 235*48. г)37*129 д)203*504

Ответ или решение1

Найдем решение первого примера.

56 * 24 = 1344;

Найдем решение второго примера.

37 * 85 = 3145;

Найдем решение третьего примера.

235 * 48 = 11 280;

Найдем решение четвертого примера.

37 * 129 = 4773;

Найдем решение пятого примера.

203 * 504 = 102 312.

Написать ответ
Как написать  хороший ответ?
0 / 10000
ВходРегистрация

Вход

или

Регистрация