3
Аноним
Математика
16 мая 09:28

Вычислите наиболее удобным способом 43 х 286 + 57 х 214 + 57 х 286 + 43 х 214

Ответ или решение1

43 * 286 + 57 * 214 + 57 * 286 + 43 * 214 = 50 000;

Первое действие.

43 * 286 = 12 298;

Второе действие.

57 * 214 = 12 198;

Третье действие.

12 298 + 12 198 = 24 496;

Четвертое действие.

57 * 286 = 16 302;

Пятое действие.

24 496 + 16 302 = 40 798;

Шестое действие.

43 * 214 = 9202;

Седьмое действие.

40 798 + 9202 = 50 000.

0 / 10000
ВходРегистрация

Вход

или

Регистрация